Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 2.2/5 (434 votos)


ONLINE
2




Partilhe este Site...

18:27:25


10 simples métodos matemátca
10 simples métodos matemátca

10 simples métodos matemáticos

Matemática muitas pessoas podem aterrorizar.Esta lista pode melhorar o conhecimento geral dos métodos matemáticos e acelerar os cálculos matemáticos em sua cabeça.

1.A multiplicação por 11

Nós todos sabemos que quando multiplicado por 10 é adicionado ao número 0, você sabia que existe uma maneira simples de multiplicar número de dois dígitos por 11?Aqui está:

Pegue o número original e imagine um espaço entre dois personagens (neste exemplo, usamos o número 52): 5_2

Agora adicione os dois números e incluí-los no meio: 5_ (5 +2) _2

Portanto, a resposta é 572.

Se você somar os números entre parênteses obtidos um número de dois dígitos, basta lembrar o segundo número e adicionar um para o primeiro número: 9_ (9 +9) _9 (9 +1) _8_9 10_8_9 1089 - Ele dispara sempre.

 

 

2.Quadratura rápido

Esta técnica ajudará rapidamente a quadratura do número de dois dígitos que termina em 5.Multiplicar o primeiro número em si, e no final acrescentar 25.É isso! 252 = (2x (2 +1)) & 25 2 x 3 = 6 625

3.Multiplicação por 5

A maioria das pessoas são simplesmente memoriza a tabuada de multiplicação para 5, mas quando se trata de grandes números, torna-se mais difícil de fazer, ou não?Esta técnica é muito simples.

Tomar qualquer número, divida por 2 (em outras palavras, divida ao meio).Se o resultado for um número inteiro, atribua a 0 no fim.Se não, ignore a vírgula no final, adicionar 5.Ele funciona sempre: 2682 x 5 = (2682/2) e 5 ou 0 2682/2 = 1341 (número inteiro, para adicionar 0) 13,410

Vamos tentar um outro exemplo: 5887 x 5 2.943,5 (número fracionário (saltar vírgula, adicionar 5) 29.435

4.A multiplicação por 9

É simples.Para multiplicar qualquer número de 1 a 9 em 9 de olhar para suas mãos.Dobre o dedo, o que multiplica o número de partidas (por exemplo 9h3 - dobrar o terceiro dedo), contar os dedos com os dedos dobrados (se 9h3 - a 2), e então contar após o dedo dobrado (no nosso caso - 7).A resposta - 27.

5.A multiplicação por quatro

Esta é uma técnica muito simples, mas óbvio apenas para alguns.O truque é que você só precisa multiplicar por 2, e então novamente multiplicado por dois: 58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = (116) + (116) = 232

6.Contando ponta

Se você precisa deixar uma gorjeta de 15%, há uma maneira fácil de fazê-lo.Calcular a 10% (dividir o número em 10), e em seguida, adicionar o número resultante em sua metade e obter a resposta de 15% de $ 25 = (10% de 25) + ((10% de 25) / 2) $ 2,50 + $ 1,25 = 3,75 $

7.Multiplicação complexa

Se você precisa multiplicar grandes números, e um deles - até mesmo, você pode apenas reorganizá-los para obter a resposta: 32 x 125 é o mesmo que: 16 x 250 é o mesmo que: 8 x 500 é o mesmo que: 4 x 1000 = 4,000

8.Dividir por 5

Na verdade dividir grandes números por 5 muito simples.Tudo o que você precisa - basta multiplicar por 2 e mover a vírgula: 195/5 Passo 1: 195 * 2 ​​= 390 Passo 2: Transferir uma vírgula: 39,0 ou apenas 39.

2978/5 Passo 1: 2978 * 2 = 5956 Passo 2: 595,6

9.Subtrair a partir de 1000

Para executar uma subtração em 1000, você pode usar esta regra simples: Subtrair de 9 todos os números, exceto o último.E subtrair o último dígito de 10: 1000 -648 Passo 1: subtrair 6 de 9 = 3 Passo 2: subtrair 9 4 = 5 Passo 3: subtrair 8 de 10 = 2 Resposta: 352

10.Regra da multiplicação sistemática

  • Multiplicado por 5: Multiplicar por 10 e dividir por 2.
  • A multiplicação por 6: Às vezes é mais fácil de se multiplicar por 3, e, em seguida, com 2.
  • A multiplicação por 9: Multiplicar por 10 e subtrair o número original.
  • A multiplicação por 12: Multiplicar por 10 e adicionar duas vezes o número original.
  • A multiplicação por 13: Multiplicar por 3 e somar 10 vezes o número original.
  • A multiplicação por 14: Multiplicar por 7 e depois - 2.
  • A multiplicação por 15: Multiplicar por 10 e adicionar 5 vezes o número original, tal como no exemplo anterior.
  • A multiplicação por 16: Se você gosta, quatro vezes, multiplique por dois.Ou multiplicar por 8 e depois por 2.
  • A multiplicação por 17: Multiplicar por 7 e somar 10 vezes o número original.
  • A multiplicação por 18: Multiplicar por 20 e subtrair o dobro do número original.
  • A multiplicação por 19: Multiplicar por 20 e subtrair o número original.
  • A multiplicação por 24: Multiplicar por 8, e em seguida em 3.
  • A multiplicação por 27: Multiplicar por 30 e subtrair 3 vezes o número original.
  • A multiplicação por 45: Multiplicar por 50 e subtrair 5 vezes o número original.
  • A multiplicação por 90: Multiplicar por 9 e atribuir 0.
  • A multiplicação por 98: Multiplicar por 100 e subtrair duas vezes o número original.
  • A multiplicação por 99: Multiplicar por 100 e subtrair o número original.

Bônus: Juros

Como calcular porcentagens.

Calcular 7% da 300.Parece complicado?

Juros: Primeiro você precisa entender o significado da palavra por cento "» (percentagem).A primeira parte da palavra - PRO (PER), como 10 pontos para o listverse página.PER = para cada um.A segunda parte - CENT (CENT), como 100.Por exemplo, um século = 100 anos.100 centavos a 1 dólar, e assim por diante.Assim, a percentagem de = para cada cem.

Assim, verifica-se que 7% do 100 seria 7.(7 por cada cem, apenas cem). 8% de 100 = 8. 35,73% de 100 = 35,73

Mas como isso pode ser útil? enigmas voltar para 7% do 300.7% da primeira centena é 7.7%, a partir do cem segundo - o 7 mesmo, e 7% do Esquadrão de terceiros - a 7 mesmo.Assim, 7 + 7 + 7 = 21.Se 8% de 100 = 8, 8% de 50 = 4 (meio de 8).

Pique cada número, se você quiser calcular os juros de 100, se o número for menor que 100, você só tem uma vírgula para a esquerda.

EXEMPLOS: 8% de 200 =?8 + 8 = 16. 8% de 250 =?8 + 8 + 4 = 20, 8% de 25 = 2,0 (Mover para a vírgula esquerda.) 15% de 300 = 15 +15 +15 = 45, 15% de 350 = 15 +15 +15 = 52,5 7,5

Também é bom saber que você sempre pode mudar o número de lugares: 3% de 100 - a mesma coisa que 100% 3.35% de 8 - o mesmo que 8% 35.Touch the mathematical beauty !!!

 


Four mathematical pyramid a series of mathematical construction materials!

4 (653x434, 241KB)


1 (653x461, 220KB)


2 (651x459, 176KB)


3 (650x414, 170KB)A multiplicação de grandes números na mente


 

 

 


Como aprender a tabuada de 9

 


 


 

 


Borboletas método para a adição e subtração de frações

 


 


 

 


Multiplique por 11 (por exemplo, número 32)

 


 


  Aprenda a fazer calculos na mente

02 (600x329, 26Kb)
Informações interessantes acabou de ler na Internet. Aritmética mental rápido, multiplique números complicados, sem qualquer problema para resolver alguns problemas de matemática pode ser se você sabe como fazê-lo. Parece-me, amigos, informações úteis, ler e contar ao mesmo tempo, pode vir a calhar na vida.
1. Multiplicar por 11,
todos nós sabemos quão rapidamente multiplicar o número por 10, só precisamos adicionar um zero no final, mas você sabia que há um truque é fácil multiplicar o número de dois dígitos por 11?
Vamos dizer que queremos multiplicar 63 por 11. Pegue a dois dígitos um número que é multiplicado por 11 e presente entre seu lugar dois dígitos:
6_3
Agora adicione o primeiro eo segundo dígito do número e colocá-lo neste lugar:
6_ (6 3) _3
E o nosso resultado da multiplicação está pronto:
63 * 11 = 693
se o resultado acrescentando o primeiro eo segundo dígito do número de dois dígitos, basta inserir o segundo número e o primeiro dígito do número original é aumentada de um:
79 * 11 =
7_ (7 9) _9
(7 1) _6_9
79 * 11 = 869 2. Números de esquadria rápidas que terminam em 5 Se você precisar fazer a quadratura do número de dois dígitos que termina em 5, você pode fazê-lo de forma muito simples em sua mente. Multiplique o primeiro dígito do número por si só mais uma e adicionar no final de 25, e isso é tudo: 45 * 45 * 4 = (4 1) _25 = 2025 3.Multiplique por 5 maioria das pessoas multiplicar por 5 não é difícil para os pequenos números, mas rapidamente assumiu na mente grandes números multiplicados por 5? Você precisa ter esse número e dividir por 2. Se o resultado for um número inteiro, em seguida, adicionar a ele 0 end if nenhum resíduo gota e adicionar 5 para o final:1248 * 5 ​​= (1248/2) _ (0 ou 5) = 624_ (0 ou 5) = 6240 (o resultado da divisão por 2 é um número inteiro) 4469 * 5 = ( 4469/2) ~ (0 ou 5) = (2234,5) _ (0 ou 5) = 22345 (o resultado da divisão pelo número 2, com a parte restante) 4. Multiplique por 4 Isto é muito simples e, à primeira vista, o recurso óbvio multiplicar qualquer número por 4, mas eis que estas pessoas não estão cientes de que no momento certo. Para simplesmente multiplicar qualquer número 4, é necessário unozhit 2, e, em seguida, novamente multiplicado por 2: 67 * 4 ​​= 67 * 2 * 2 * 2 = 134 = 268 5. Calcule 15% Se você precisa calcular mentalmente 15% de qualquer número que é uma maneira fácil de fazê-lo. Tomar 10% do (dividindo-se o número 10), e adicionar para que o número de metade recebeu 10%. 15% dos 884 rublos = (10% de 884 rublos) ((10% de 884 rublos) / 2) = 88,4 RUB 44,2 rublo RUB = 132,6 6. A multiplicação de grandes números se você precisa multiplicar grandes números em sua mente, e um deles até mesmo, então você pode usar o método para simplificar os multiplicadores, reduzindo um número ainda duas vezes, o segundo aumento de duas vezes: 32 * 125 é 16 * 250 é 8 * 500 é 4 * 1000 = 4,000 7. Division 5 Divide grande número 5 na cabeça é muito simples. Tudo que você precisa fazer é multiplicar o número por dois e mover a vírgula um caráter atrás: 175/5 multiplicado por 2: 175 * 2 ​​= 350 é deslocado por um personagem: 35,0 ou 35 1244/5multiplicado por 2: 1.244 * 2 = 2.488 Mudança do um personagem: 248,8 8. Subtração 1000 para subtrair um grande número de milhares, siga uma técnica simples, tira todos os dígitos do número 9, exceto o último, eo último dígito do número, subtrair 10: 1000-489 = (9-4) ~ (08/09) ~ (10 -9) = 511